Cara Mengalikan Banyak Angka dengan 11

316 views

Cara Mengalikan Banyak Angka dengan 11

Cara Mengalikan Banyak Angka dengan 11

Kita mungkin semua sudah tahu aturan 10 (untuk mengalikan dengan 10, cukup dengan menambahkan ‘0’ setelah angka yang di kalikan) maka akan kita dapat hasilnya, tetapi apakah kita semua tahu aturan 11? sebenarnya ya mudah juga, untuk perkalian yang melibatkan dua digit angka kita dapat melakukannya di luar kepala

Cara Mengalikan Banyak Angka dengan 11
Ada beberapa cara untuk melakukan perkalian dengan 11 ini:

1. Mengalikan bilangan dengan angka 10, dan menambahkan angka yang dikalikan ke hasilnya.

Contoh 1 : Berapa hasil dari 17 × 11

Maka langkahnya alah sebagai berikut
17 × 10 = 170, kemudian kita + 17 = 187
Jadi, 17 × 11 = 187

Contoh 2 : Berapa hasil 156 X 11

Langkah-langkahnya sama, sebagai berikut
Tambahkan nol pada akhir angka yang di kalikan dalam hal ini 156 menjadi 1560
Kita Tambahkan 156 ke 1560, sehingga menjadi : 1560 + 156 = 1716

Jadi hasil dari 156 x 11 adalah 1716

Ini adalah cara yang sangat bagus untuk mengalikan angka berapa pun dengan 11.

2. Mengalikan angka 2 digit dengan 11 dengan Aturan 11

Untuk mengalikan angka dua digit dengan 11, maka kita tinggal menambahkan saja dua digit angka tersebut dan letakkan hasilnya ditengahnya.

Contoh : Berapa hasil dari perkalian 45 dengan 11.

Menurut aturan 11, maka kita tinggal menambahkan 4 dan 5 dan kita letakkan di antara 4 dan 5 untuk mendapatkan hasilnya yaitu 495.
Kita coba dengan contoh lainnya

Contoh 2 : Berapa hasil dari 52 x 11.

1. Kita pisahkan dua digit angka tersebut dalam pikiran kita (5__2).
2. Kita sisipkan ruang kosong di tengahnya
3. Kita tambahkan 5 dan 2 secara bersamaan (5 + 2 = 7)
4. Kita Masukkan hasilnya yaitu 7 di ruang kosong tengah untuk mendapatkan hasilnya yaitu 572.

Dengan cara yang sama maka kita dapatkan 11 x 54 = 594.

Satu-satunya hal yang mungkin agak sulit untuk diingat adalah ketika angka yang kita jumlahkan tersebut lebih besar dari 9, maka kita perlu menambahkan angka 1 kedepan angka yang kita kalikan dengan 11 tersebut

Contoh 1 : berapa hasil dari 11 x 57

Maka dengan cara yang sama seperti sebelumnya maka lakukan pemisahan dan memberi ruang kosong 

5__7, kemudian kita tambahkan, sehingga 5 + 7 = 12, karena hasil penjumlahannya adalah 12, yaitu mempunyai dua digit, maka kita tinggal meletakkan 2 di ruang kosong dan kita tambahkan 1 dari 12 ke 5 sehingga kita dapatkan 6 dan hasilnya adalah 627, jadi hasil dari 11 x 57 = 627

Contoh 2 :  berapa hasil dari 78 × 11.

Karena, 7 + 8 = 15, kita bisa menempatkan 5 di antara 7 dan 8 dan menambahkan 1 ke 7, untuk mendapatkan [7 + 1] [5] [8] atau 858. Sehingga hasil dari 78 x 11 adalah 858

Mengalikan angka multi-digit dengan 11

Katakanlah, misalnya kita mengalikan 54.321 dengan 11 dengan cara biasa. yaitu dengan mengalikan angka yang dikali tersebut dengan angka 10 dan menambahkan angka tersebut.

  54321
        11 x

  54321

543210 +

597531

Sekarang coba kita lihat cara yang lebih mudah …
54321 × 11 = 5 [5 + 4] [4 + 3] [3 + 2] [2 + 1] 1 = 597531

Contoh langkah demi langkah dari 759 × 11:

1. Digit dari angka yang dikalikan yaitu 9, disalin ke hasil sementara.
=> hasil: 9
2. Kita tambahkan 5 + 9 = 14, jadi 4 ditempatkan di sisi kiri hasil dan membawa angka 1.
=> hasil: 49
3. Dengan cara yang sama tambahkan 7 + 5 = 12, dan kemudian tambahkan angka yang dibawa 1 tadi untuk mendapatkan 13. Kita tempatkan 3 ke hasil dan bawa 1.
=> hasil: 349
4. Kita tambahkan angka yang dibawa ke digit tertinggi dalam angka yang di kalikan yaitu 7, sehingga 7 + 1 = 8, dan kita salin ke hasilnya untuk menyelesaikan perhitungannya
=> Jadi hasil akhir dari 759 × 11 adalah 8349
Apakah kita melihat polanya? Di satu sisi, kita hanya menambahkan digit untuk apa pun yang datang sebelum itu. Tetapi karena gerakannya, mungkin lebih mudah untuk bekerja dari kanan ke kiri.
Contoh selanjutnya : kita melakukan proses selangkah demi selangkah:
berapa hasil dari 62473 x 11
Maka dapat kita lakukan sebagai berikut
62473 × 11 = 6 [6 + 2] [2 + 4] [4 + 7] [7 + 3] 3
= 6 [6 + 2] [2 + 4] [4 + 7] [10] 3
= 6 [6 + 2] [2 + 4] [4 + 7 + 1] [0] 3
= 6 [6 + 2] [2 + 4] [12] [0] 3
= 6 [6 + 2] [2 + 4 + 1] [2] [0] 3
= 6 [6 + 2] [7] [2] [0] 3
= 6 [8] [7] [2] [0] 3
= 687203
Jadi hasil dari 62473 x 11 adalah 687203
Dengan cara yang sama maka hasil dari 9527136 × 11 = 9 [9 + 5] [5 + 2] [2 + 7] [7 + 1] [1 + 3] [3 + 6] 6 = 104798496
Demikian Cara Mengalikan Banyak Angka dengan 11, semoga bermanfaat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.