Cara Mengalikan Bilangan Diatas 20 dengan Cepat dan Mudah

246 views

Jika kita ditanya perkalian angka-angka diatas duapuluh, misalnya berapa perkalian 23 x 24 atau perkalian puluhan lainya mungkin kita harus mengeluarkan pulpen dan kertas atau pun kalkulator untuk menghitungnya, tapi taukah bahwa selain dengan kertas dan pulpen serta kalkulator kita bisa menghitungnya tanpa menggunakan kedua alat tersebut, cara ini sangat penting untuk diajarkan pada anak usia dini sehingga dengan kebiasaan mental aritmatika ini bisa cepat menghitung tanpa menggunakan alat bantu 

Cara Mengalikan Bilangan Diatas 20 dengan Cepat dan Mudah
 
        Contoh 1, berapa hasil dari 23 x 24

Langkah langkah
1. Cari selisih 23 dan 24 ke dua puluh
            +3        +4
2. Maka 23  x  24  Kita menuliskan lebih dengan tanda plus diatas
3. Kita tambahkan selisihnya secara silang (23 + 4 atau 24 + 3 hasilnya adalah 27)
4. Kalikan dua dan tambahkan nol menjadi 540
5. Kalikan selisihnya (3 x 4 =12)
6. Tambahkan hasilnya menjadi 540 + 12 = 552

Contoh 2, berapa hasil dari 26 x 27
Langkah langkah
1. Cari selisih 26 dan 27 ke dua puluh
             +6       +7
2. Maka 26  x  27  Kita menuliskan lebih dengan tanda plus diatas
3. Kita tambahkan selisihnya secara silang (26 + 7 atau 27 + 6 hasilnya adalah 33)
4. Kalikan dua dan tambahkan nol menjadi 660
5. Kalikan selisihnya (6 x 7 =42)
6. Tambahkan hasilnya menjadi 660 + 42 = 702
Contoh 3, berapa hasil dari 21 x 28

Langkah langkah
1. Cari selisih 21 dan 28 ke dua puluh
+1      +8
2. Maka 21  x  28  Kita menuliskan lebih dengan tanda plus diatas
3. Kita tambahkan selisihnya secara silang (21 + 8 atau 28 + 1 hasilnya adalah 29)
4. Kalikan dua dan tambahkan nol menjadi 580
5. Kalikan selisihnya (1 x 8 =8)
6. Tambahkan hasilnya menjadi 580 + 8 = 588

Contoh 4, berapa hasil dari 26 x 29

Langkah langkah
1. Cari selisih 26 dan 29 ke dua puluh
+6      +9
2. Maka 26  x  29  Kita menuliskan lebih dengan tanda plus diatas
3. Kita tambahkan selisihnya secara silang (26 + 9 atau 29 + 6 hasilnya adalah 35)
4. Kalikan dua dan tambahkan nol menjadi 700
5. Kalikan selisihnya (6 x 9 =54)
6. Tambahkan hasilnya menjadi 700 + 54 = 754

Moga manfaat dan sampai jumpa di posting mental aritmatika selanjutnya

1 komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.