Sihir Angka 6

Cara Mengalikan Bilangan diatas 50 dengan Cepat dan Mudah

262 views
Cara mengalikan bilangan di atas 50 sangatlah cepat dan mudah, kalau pada postingan dasar mental matematika 7 sebelumnya saya menuliskan perkalian bilangan yang mendekati 50, kali ini saya akan menuliskan untuk perkalian-perkalian bilangan diatas 50, misalnya 54 x 55, 52x 56 dan lain sebagainya, misal berapa hasil perkalian antara 53 dengan 62 
Cara Mengalikan Bilangan diatas 50
 
Contoh 1 : Berapa Hasil perkalian 54 x 62

Langkah langkah
1. Cari selisih 54 dan 62 ke 50
                                                                                                  +4    +12
2. Maka,54 lebih 4 dari 50 dan 62 lebih 12 dari 50, jadi ditulis  54  x  62  
                                                                                  
3. Kita tambahkan lebihnya nya secara silang (54 + 12 = 66) atau (62 + 4 = 66)

4. Kalikan 66 dengan 50 (kalikan 5 dan tambahkan 0) dan tambahkan nol menjadi 3300,perlu diingat lagi cara mudah mengalikan dengan angka lima adalah dengan membaginya separuh dan memberikan tambahan nol dibelakangnya, kalau dikalikan 50 yang tinggal membagi separuhnya dan kita tambahi dua nol dibelakangnya

5. Kalikan kelebihanya (4 x 12 = 48)

6. Tambahkan hasilnya menjadi 3300 + 48 = 3348

7. Jadi hasil dari 54 x 62 adalah 3348, coba dihitung pakai kalkulator he he


Contoh 2 : Berapa Hasil perkalian 56 x 64

Langkah langkah
1. Cari selisih 56 dan 64 ke 50
                                                                                                  +6     +14
2. Maka,56 lebih 6 dari 50 dan 64 lebih 14 dari 50, jadi ditulis  56  x  64  
                                                                                  
3. Kita tambahkan lebihnya nya secara silang (56 + 14 = 70) atau (64 + 6 = 70)

4. Kalikan 70 dengan 50 (kalikan 5 dan tambahkan 0) dan tambahkan nol menjadi 3500,perlu diingat lagi cara mudah mengalikan dengan angka lima adalah dengan membaginya separuh dan memberikan tambahan nol dibelakangnya, kalau dikalikan 50 yang tinggal membagi separuhnya dan kita tambahi dua nol dibelakangnya

5. Kalikan kelebihanya (6 x 14 = 84)

6. Tambahkan hasilnya menjadi 3500 + 84 = 3584

7. Jadi hasil dari 56 x 64 adalah 3584, coba dihitung pakai kalkulator lagi, benar lagi kan?

Contoh 3 : Berapa Hasil perkalian 53 x 65

Langkah langkah
1. Cari selisih 53 dan 65 ke 50
+3     +15
2. Maka, 53 lebih 3 dari 50 dan 65 lebih 15 dari 50, jadi ditulis  53  x  65

3. Kita tambahkan lebihnya nya secara silang (53 + 15 = 68) atau (65 + 3 = 68)

4. Kalikan 68 dengan 50 (kalikan 5 dan tambahkan 0) dan tambahkan nol menjadi 3400,perlu diingat lagi cara mudah mengalikan dengan angka lima adalah dengan membaginya separuh dan memberikan tambahan nol dibelakangnya, kalau dikalikan 50 yang tinggal membagi separuhnya dan kita tambahi dua nol dibelakangnya

5. Kalikan kelebihanya (3 x 15 = 45)

6. Tambahkan hasilnya menjadi 3400 + 45 = 3445

7. Jadi hasil dari 53 x 65 adalah 3445, mudah bukan?

Semuanya akan mudah belajar mental matematika dengan cara ini, tanpa harus menulis diatas kertas atau kalkulator, tentu saja dengan latihan yang teratur akan meningkatkan kemampuan kita untuk mental aritmatika, moga bermanfaat dan sampai jumpa di postingan selanjutnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.