Cara Mengalikan Bilangan Diatas 500 dengan Cepat dan Mudah

266 views
Pada postingan dasar mental matematika  sebelumnya saya menuliskan perkalian bilangan yang angkanya diantara 100, baik itu diatas 100 maupun di bawah seratus, bilangan-bilangan tersebut termasuk dalam kategori bilangan yang kecil atau sedang, pada kesempatan kali ini saya akan menuliskan untuk perkalian-perkalian bilangan yang lebih besar lagi yaitu perkalian diatas 200 hingga bilangan 500, misalnya 512 x 522, 532 x 536 dan lain sebagainya, tentu cara ini memerlukan latihan yang ekstra dari cara perhitungan-perhitungan dengan bilangan yang lebih rendah
Cara Mengalikan Bilangan Diatas 500 dengan Cepat dan Mudah

Contoh 1 : Berapa Hasil perkalian 512 x 522

Langkah langkah
1. Cari selisih 512 dan 522 ke 500 (Angka ratusan terdekat)
                                                                                                   
2. Maka, 512 lebih 12 dari 500 dan 522 lebih 22 dari 500, 
                      +12     +22
    jadi ditulis  512  x  522  
                                                                              
3. Kita tambahkan lebihnya nya secara silang (512 + 22 = 534) atau (522 + 12 = 534)

4. Kalikan 534 dengan 500 (Kalikan 5 dan tambahkan dua nol) untuk mengalikan bilangan dengan lima cukup mudah, karena kita tinggal memaruh atau membagi dua bilangan itu dan menambahkan satu nol, jadi 534 x 5 = 534 : 2 = (500 : 2 = 250 )+ (34 : 2 = 17) = 250 + 17 = 267 dan ditambah satu nol menjadi 2670 kita harus menambahkan dua nol lagi ( dari 500) jadi 534 x 500 = 267.000

5. Kalikan kelebihanya 12 x 22 untuk mengalikan bilangan ini kita bisa menggunakan perhitungan pada dasar mental matematika sebelumnya yaitu perkalian bilangan belasan atau setidaknya sama dengan perkalian bilangan besar diatas, kita cari kelebihan 12 dan 22 dari 10 maka kita tuliskan  
    2      +12
   12  x  22, seperti pada cara sebelumnya maka hasilnya adalah 240 + 24 = 264

6. Tambahkan hasilnya menjadi 267.000 + 264 = 267.264

7. Jadi hasil dari 512 x 522 adalah 267.264 memang perhitungannya lebih rumit dari perhitungan untuk bilangan yang lebih rendah, tapi tetap bisa kan tanpa pakai kalkulator he he


Contoh 2 : Berapa Hasil perkalian 532 x 536

 

Langkah langkah
1. Cari selisih 532 dan 536 ke 500 (Angka ratusan terdekat)
                                                                                                             
2. Maka, 532 lebih 32 dari 500 dan 536 lebih 36 dari 500,
                      +32     +36
    jadi ditulis  532  x  536   
                                                                               
3. Kita tambahkan lebihnya nya secara silang (532 + 36 = 568) atau (536 + 32 = 568)

4. Kalikan 568 dengan 500 (kali 5 dan tambahkan satu dua nol) mengalikan bilangan dengan lima cukup mudah, karena kita tinggal memaruh atau membagi dua bilangan itu dan menambahkan satu nol, jadi 568 x 5 = 534 : 2 = (500 : 2 = 250 )+ (68 : 2 = 34) = 250 + 34 = 284 dan ditambah satu nol menjadi 2670 kita harus menambahkan dua nol lagi ( dari 500) jadi 568 x 500 = 284.000

5. Kalikan kelebihanya 32 x 36 untuk mengalikan bilangan ini kita bisa menggunakan perhitungan pada dasar mental matematika sebelumnya yaitu perkalian bilangan belasan atau setidaknya sama dengan perkalian bilangan besar diatas, kita cari kelebihan 32 dan 36 dari 30 (puluhan terdekat) maka kita tuliskan  
   +2      +6
   32  x  36, seperti pada cara sebelumnya maka hasilnya adalah 38 x 30 = 1140 + 12 = 1152

6. Tambahkan hasilnya menjadi 284.000 + 1152 = 285.152

7. Jadi hasil dari 532 x 536 adalah 285.152, Hebat bukan dan hasilnya sama seperti dengan kalkulator, tapi tentu saja ada perhitungan yang butuh ketrampilan khusus untuk soal yang lebih tinggi nilainya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.